Якими є політичні підсумки події серпня 1991 року?
ліквідація посади віце-президента СРСР (на цій посаді перебував керівник путчистів Г. Янаєв); створення Державної Ради; Союзний парламент (Верховна Рада СРСР) був поділений на Раду Республік і Раду Союзу, перестав існувати як єдиний орган влади.
Хто був при владі у 1991 році?
Список керівників
№ | Ім'я по батькові прізвище | Період |
---|---|---|
6 | Юрій Володимирович Андропов (1982-1984) | 12 листопада 1982 – 9 лютого 1984 |
7 | Костянтин Устинович Черненко (1984-1985) | 13 лютого 1984 – 10 березня 1985 |
8 | Михайло Сергійович Горбачов (1985-1991) | 11 березня 1985 – 24 серпня 1991 |
15 березня 1990 – 25 грудня 1991 |